VECCHI Prof. STANISLAO
pred. dal 1 novembre 1900 al 30 novembre 1902
PESCI Prof. LEONE
dal 1 dicembre 1902 al 30 novembre 1908
ANDRES Prof. ANGELO
Rettore f.f. dal 01 dicembre 1908 al 28 febbraio 1909
DE PIRRO Prof. VITO
dal 1 novembre 1909 al 31 ottobre 1911
SEGRÉ Prof. GINO
Rettore f.f. dal 1 al 30 novembre 1911
TARTUFARI Prof. LUIGI
dal 1 dicembre 1911 al 31 marzo 1914
CARDANI Prof. PIETRO
dal 1 aprile 1914 al 22 luglio 1919
GALLENGA prof. CAMILLO
Rettore f.f. dal 1 agosto al 15 ottobre 1919
BERENINI Prof. AGOSTINO
dal 16 ottobre 1919 al 15 novembre 1925
GALLENGA Prof. CAMILLO
dal 16 novembre 1925 al 30 novembre 1927
PENSA Prof. ANTONIO
dal 1 dicembre 1927 al 30 novembre 1930
PRETI Prof. LUIGI
dal 1 dicembre 1930 al 31 ottobre 1934
CAMIS Prof. MARIO
dal 1 novembre 1934 al 28 ottobre 1935
SBORGI Prof. UMBERTO
dal 29 ottobre 1935 al 28 ottobre 1936
MARASSINI Prof. ALBERTO
dal 29 ottobre 1936 al 28 ottobre 1938
RAZZABONI Prof. GIOVANNI
dal 29 ottobre 1938 al 29 ottobre 1943
BERTELLI Prof. RUGGERO
dal 29 ottobre 1943 al 12 maggio 1945
MARCHI Prof. TEODOSIO
Pro Rettore dal 12 maggio 1945 al 20 luglio 1945
MARCHI Prof. TEODOSIO
dal 20 luglio 1945 al 31 ottobre 1950